SUVAL OFFICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Duque de Alba, 6
Código Postal 05001
Municipio Ávila
Provincia Ávila
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUVAL OFFICE SL
CIF B05000229
Capital Social 3000.0 Euros
Nombres Anteriores
- HIJOS DE VICTOR ALCON SRC
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SUVAL OFFICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUVAL OFFICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcon De Diego Antonio | Gerente | 09/12/2014 | 25/11/2020 |
Alcon De Diego Antonio | Administrador Mancomunado | 09/12/2014 | 25/11/2020 |
Alcon De Diego Antonio | Liquidador | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
Garcia Alcon Jose Luis | Gerente | 09/12/2014 | 25/11/2020 |
Garcia Alcon Jose Luis | Administrador Mancomunado | 09/12/2014 | 25/11/2020 |
Alcon De Diego Antonio | Gerente | 09/12/2014 | |
Garcia Alcon Jose Luis | Gerente | 09/12/2014 | |
Peralta Martinez Joaquin | Gerente | 09/12/2014 |
ACTOS BORME DE SUVAL OFFICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 74, S 8, H AV 6129, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-05
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 74, S 8, H AV 6129, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-05
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 74, S 8, H AV 6129, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-05
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 74, S 8, H AV 6129, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-05
- C/ DUQUE DE ALBA, 6 2º 3 05001 (AVILA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 74, S 8, H AV 6129, I/A 2 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-05
Empresa: HIJOS DE VICTOR ALCON SRC
- PASEO DE LA ESTACION 23 3 A (AVILA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 72, S 8, H AV 6129, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-05
Empresa: HIJOS DE VICTOR ALCON SRC
- Arrendamiento de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, tanto rústicos como urbanos, con excepción de cualquier tipo de arrendamiento financiero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 72, S 8, H AV 6129, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-05
Empresa: HIJOS DE VICTOR ALCON SRC
- SUVAL OFFICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 72, S 8, H AV 6129, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-05
Empresa: HIJOS DE VICTOR ALCON SRC
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 72, S 8, H AV 6129, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-05
Empresa: HIJOS DE VICTOR ALCON SRC
Capital Anterior: | 2.704,55 | Euros |
Aumento de capital: | 295,45 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 72, S 8, H AV 6129, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-05