ALCON DE DIEGO ANTONIO
Informe ejecutivo de ALCON DE DIEGO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCON DE DIEGO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA AVILA SA | Administrador Solidario | 22/02/2024 | |
INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA | Administrador Mancomunado | 27/11/2023 |
VINCULACIONES DE ALCON DE DIEGO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCON DE DIEGO ANTONIO
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Administrador Solidario
- Alcon De Diego Antonio
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 50, S 8, H M 300638, I/A 8 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Alcon De Diego Antonio
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 186, S 8, H M 298391, I/A 8 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: SUVAL OFFICE SL
Liquidador
- Alcon De Diego Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 74, S 8, H AV 6129, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-05
Empresa: SUVAL OFFICE SL
Administrador Mancomunado
- Alcon De Diego Antonio
- Garcia Alcon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 74, S 8, H AV 6129, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-05
Empresa: HIJOS DE VICTOR ALCON SRC
Administrador Mancomunado
- Alcon De Diego Antonio
- Garcia Alcon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 72, S 8, H AV 6129, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-05
Empresa: HIJOS DE VICTOR ALCON SRC
Gerente
- Alcon De Diego Antonio
- Garcia Alcon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 72, S 8, H AV 6129, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-05
Empresa: SUVAL OFFICE SL
Gerente
- Alcon De Diego Antonio
- Garcia Alcon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 137, S 8, H AV 6129, I/A 6 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-8-05
Información de ALCON DE DIEGO ANTONIO
Mostramos los datos de ALCON DE DIEGO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCON DE DIEGO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos