ALCON OLIVERA ANTONIO
Informe ejecutivo de ALCON OLIVERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALCON OLIVERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA AVILA SA | Administrador Solidario | 22/02/2024 | |
INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA | Administrador Mancomunado | 27/11/2023 | |
INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA | Apoderado | 06/09/2018 | |
INMOBILIARIA AVILA SA | Apoderado | 06/09/2018 |
VINCULACIONES DE ALCON OLIVERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCON OLIVERA ANTONIO
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Administrador Solidario
- Alcon De Diego Antonio
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 50, S 8, H M 300638, I/A 8 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Espin Diego
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 50, S 8, H M 300638, I/A 8 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Alcon De Diego Antonio
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 186, S 8, H M 298391, I/A 8 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Espin Diego
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 186, S 8, H M 298391, I/A 8 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Apoderado
- Alcon Espin Diego
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 49, S 8, H M 300638, I/A 7 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Apoderado
- Alcon Espin Diego
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 185, S 8, H M 298391, I/A 7 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-28
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 48, S 8, H M 300638, I/A 6 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Olivera Antonio
- Alcon Saez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 48, S 8, H M 300638, I/A 5 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 185, S 8, H M 298391, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Olivera Antonio
- Alcon Saez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 185, S 8, H M 298391, I/A 5 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
VER MAS ACTOS
Información de ALCON OLIVERA ANTONIO
Mostramos los datos de ALCON OLIVERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCON OLIVERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos