ALCON ESPIN DIEGO
Informe ejecutivo de ALCON ESPIN DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALCON ESPIN DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA AVILA SA | Apoderado | 06/09/2018 | 20/09/2024 |
INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA | Apoderado | 06/09/2018 | 16/09/2024 |
INMOBILIARIA AVILA SA | Administrador Mancomunado | 09/07/2018 | 22/02/2024 |
INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA | Administrador Mancomunado | 29/06/2018 | 27/11/2023 |
VINCULACIONES DE ALCON ESPIN DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCON ESPIN DIEGO
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Apoderado
- Alcon Espin Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 300638, I/A 10 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Apoderado
- Alcon Espin Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 298391, I/A 10 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Espin Diego
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 50, S 8, H M 300638, I/A 8 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Espin Diego
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 186, S 8, H M 298391, I/A 8 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Apoderado
- Alcon Espin Diego
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 49, S 8, H M 300638, I/A 7 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Apoderado
- Alcon Espin Diego
- Alcon Olivera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 185, S 8, H M 298391, I/A 7 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-28
Empresa: INMOBILIARIA AVILA SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Espin Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17504 , F 48, S 8, H M 300638, I/A 6 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: INMOBILIARIA ALCON HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Alcon Espin Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 185, S 8, H M 298391, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Información de ALCON ESPIN DIEGO
Mostramos los datos de ALCON ESPIN DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCON ESPIN DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos