HIERROS SALAMANCA SL - EXTINGUIDA
Municipio Mejorada del Campo
Provincia Madrid
Razón Social HIERROS SALAMANCA SL
CIF B79830857
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HIERROS SALAMANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIERROS SALAMANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casabella Basanta Francisco Javier | Administrador Unico | 02/03/2012 | 26/02/2014 |
Casabella Basanta Francisco Javier | Liquidador | 26/02/2014 | 26/02/2014 |
Mantilla Garcia Esteban | Apoderado | 10/12/2009 | 26/02/2014 |
Casabella Basanta Francisco Javier | Administrador Solidario | 10/12/2009 | 02/03/2012 |
Mantilla Martin Maria Teresa | Administrador Solidario | 10/12/2009 | 02/03/2012 |
Mantilla Garcia Esteban | Administrador Unico | 10/12/2009 |
ACTOS BORME DE HIERROS SALAMANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 209, S 8, H M 16433, I/A 10 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 209, S 8, H M 16433, I/A 10 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 209, S 8, H M 16433, I/A 10 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 209, S 8, H M 16433, I/A 10 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 208, S 8, H M 16433, I/A 9 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 208, S 8, H M 16433, I/A 9 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 208, S 8, H M 16433, I/A 9 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 207, S 8, H M 16433, I/A 8 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 207, S 8, H M 16433, I/A 7 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28