MANTILLA MARTIN MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MANTILLA MARTIN MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANTILLA MARTIN MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALAMANCA TUBOS SL | Apoderado | 24/07/2013 | |
HIERROS SALAMANCA SL | Administrador Solidario | 10/12/2009 | 02/03/2012 |
SALAMANCA TUBOS SL | Administrador Solidario | 30/10/2009 | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE MANTILLA MARTIN MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANTILLA MARTIN MARIA TERESA
Empresa: SALAMANCA TUBOS SL
Apoderado
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011 , F 222, S 8, H M 82269, I/A 12 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: HIERROS SALAMANCA SL
Administrador Solidario
- Casabella Basanta Francisco Javier
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 208, S 8, H M 16433, I/A 9 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: SALAMANCA TUBOS SL
Administrador Solidario
- Casabella Basanta Francisco Javier
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011 , F 221, S 8, H M 82269, I/A 11 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: HIERROS SALAMANCA SL
Administrador Solidario
- Casabella Basanta Francisco Javier
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 207, S 8, H M 16433, I/A 7 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Empresa: SALAMANCA TUBOS SL
Administrador Solidario
- Casabella Basanta Francisco Javier
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011 , F 220, S 8, H M 82269, I/A 9 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Información de MANTILLA MARTIN MARIA TERESA
Mostramos los datos de MANTILLA MARTIN MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANTILLA MARTIN MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos