CASABELLA BASANTA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CASABELLA BASANTA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASABELLA BASANTA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALAMANCA TUBOS SL | Administrador Unico | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE CASABELLA BASANTA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASABELLA BASANTA FRANCISCO JAVIER
Empresa: HIERROS SALAMANCA SL
Liquidador
- Casabella Basanta Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 209, S 8, H M 16433, I/A 10 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: HIERROS SALAMANCA SL
Administrador Unico
- Casabella Basanta Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 209, S 8, H M 16433, I/A 10 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: HIERROS SALAMANCA SL
Administrador Unico
- Casabella Basanta Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 208, S 8, H M 16433, I/A 9 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: HIERROS SALAMANCA SL
Administrador Solidario
- Casabella Basanta Francisco Javier
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 208, S 8, H M 16433, I/A 9 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: SALAMANCA TUBOS SL
Administrador Unico
- Casabella Basanta Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011 , F 221, S 8, H M 82269, I/A 11 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: SALAMANCA TUBOS SL
Administrador Solidario
- Casabella Basanta Francisco Javier
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011 , F 221, S 8, H M 82269, I/A 11 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: HIERROS SALAMANCA SL
Administrador Solidario
- Casabella Basanta Francisco Javier
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 207, S 8, H M 16433, I/A 7 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Empresa: SALAMANCA TUBOS SL
Administrador Solidario
- Casabella Basanta Francisco Javier
- Mantilla Martin Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5011 , F 220, S 8, H M 82269, I/A 9 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Información de CASABELLA BASANTA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CASABELLA BASANTA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASABELLA BASANTA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos