HIDEAL PARTNERS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Espronceda, 34
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HIDEAL PARTNERS ESPAÑA SL
CIF B85757367
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 27/07/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario NEKO FINANCE SAL
VINCULACIONES DE HIDEAL PARTNERS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIDEAL PARTNERS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin De La Vega Garcia Jose-eugenio | Liquidador | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
Massarenti Roberto | Secretario | 16/06/2010 | 20/12/2012 |
Massarenti Roberto | Consejero | 16/06/2010 | 20/12/2012 |
NEKO FINANCE SAL | Socio Unico | 28/09/2009 | 20/12/2012 |
Ordovas De Ussia Jessica | Consejero | 15/04/2010 | 20/12/2012 |
Tangsrud Joakim | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 28/09/2009 | 20/12/2012 |
Tangsrud Joakim | Presidente | 28/09/2009 | 20/12/2012 |
Tangsrud Joakim | Consejero | 28/09/2009 | 20/12/2012 |
Garcia Arguelles Maria Del Carmen | Secretario | 28/09/2009 | 16/06/2010 |
Garcia Arguelles Maria Del Carmen | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 28/09/2009 | 16/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HIDEAL PARTNERS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 102, S 8, H M 486312, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 102, S 8, H M 486312, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 102, S 8, H M 486312, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 102, S 8, H M 486312, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 101, S 8, H M 486312, I/A 3 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 101, S 8, H M 486312, I/A 3 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 101, S 8, H M 486312, I/A 2 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 101, S 8, H M 486312, I/A 2 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28