GARCIA ARGUELLES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA ARGUELLES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 278
Empresas inactivas: 248
CARGOS DE GARCIA ARGUELLES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATILDA ITG SL | Administrador Mancomunado | 23/08/2021 | |
ENTIDAD PRODUCTORA DE ENERGIA SL | Representante | 23/02/2011 | |
SUSTAINABLE ENERGY RENOVA SL | Administrador Unico | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA ARGUELLES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ARGUELLES MARIA DEL CARMEN
Empresa: MATILDA ITG SL
Administrador Mancomunado
- De Jauregui De Llanos Aitor
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
- Giovanni D'andria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41444 , F 134, S 8, H M 734415, I/A 5 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: UNION DE GENERADORES DE ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
- Rausell Solari Francisco
- Samper Rivas Fernando
- Samper Rivas Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 207, S 8, H Z 29726, I/A 13 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-50
Representante
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28655 , F 50, S 8, H M 516030, I/A 4 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: SOL DE CARMONA SL
Apoderado Solidario
- Bicarregui Garay Javier Francisco
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25440 , F 211, S 8, H M 458363, I/A 7 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: MEADOWSUN SL
Apoderado Solidario
- Bicarregui Garay Javier Francisco
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 81, S 8, H M 455217, I/A 7 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: CAMERASUN SL
Apoderado Solidario
- Bicarregui Garay Javier Francisco
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 119, S 8, H M 456856, I/A 7 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: BLACKSMITHSUN SL
Apoderado Solidario
- Bicarregui Garay Javier Francisco
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 74, S 8, H M 456850, I/A 7 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: ROYOSONNE SL
Apoderado Solidario
- Bicarregui Garay Javier Francisco
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25366 , F 159, S 8, H M 456861, I/A 7 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: TEJIDO SOLAR SL
Apoderado
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27370 , F 4, S 8, H M 493232, I/A 6 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: SALTO SOLAR SL
Apoderado
- Garcia Arguelles Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27028 , F 135, S 8, H M 487009, I/A 6 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ARGUELLES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA ARGUELLES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ARGUELLES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos