TANGSRUD JOAKIM
Informe ejecutivo de TANGSRUD JOAKIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE TANGSRUD JOAKIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TANGSRUD JOAKIM
Empresa: ALEA MAIORA SL
Apoderado
- Tangsrud Joakim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 107, S 8, H M 606119, I/A 3 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Empresa: GAMING ECONOMICS SL
Administrador Solidario
- Moore Stevens-crosson
- Tangsrud Joakim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31546 , F 77, S 8, H M 567743, I/A 2 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Empresa: TINN INFRASTRUCTURE PARTNERS SL
Administrador Unico
- Tangsrud Joakim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29446 , F 81, S 8, H M 530026, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Empresa: GAMING ECONOMICS SL
Administrador Solidario
- Moore Stevens-crosson
- Tangsrud Joakim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31546 , F 71, S 8, H M 567743, I/A 1 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: HIDEAL PARTNERS ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Tangsrud Joakim
Consejero
- Massarenti Roberto
- Ordovas De Ussia Jessica
- Tangsrud Joakim
Presidente
- Tangsrud Joakim
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 102, S 8, H M 486312, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Empresa: SAGUNTO BULK TERMINAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8731, L 6018, F 60, S 8, H V 123615, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-46
Empresa: TINN INFRASTRUCTURE PARTNERS SL
Administrador Unico
- Tangsrud Joakim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29446 , F 80, S 8, H M 530026, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Empresa: HELIASETYM SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Tangsrud Joakim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25984 , F 223, S 8, H M 468399, I/A 7 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: HELIASETYM SL
Consejero
- Carlyle Thackwray Guy
- Massarenti Roberto
- Tangsrud Joakim
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25984 , F 222, S 8, H M 468399, I/A 6 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: HELIASETYM SL
Apoderado
- Tangsrud Joakim
Consejero
- Tangsrud Joakim
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25984 , F 221, S 8, H M 468399, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
VER MAS ACTOS
Información de TANGSRUD JOAKIM
Mostramos los datos de TANGSRUD JOAKIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TANGSRUD JOAKIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos