GRUPO METIS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alameda, S/N
Código Postal 28229
Municipio Villanueva del Pardillo
Provincia Madrid
Razón Social GRUPO METIS SA
CIF A79192035
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Página Web www.metis.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO METIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO METIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Zarraga Garcia Pablo | Consejero Delegado | 07/03/2017 | 28/01/2019 |
De Zarraga Garcia Pablo | Liquidador | 28/01/2019 | 28/01/2019 |
De Zarraga Garcia Pablo | Consejero | 25/05/2011 | 28/01/2019 |
De Zarraga Moreno Jose Luis | Presidente | 25/05/2011 | 28/01/2019 |
De Zarraga Moreno Jose Luis | Consejero | 25/05/2011 | 28/01/2019 |
Garcia Garcia Inmaculada | Secretario | 25/05/2011 | 28/01/2019 |
Garcia Garcia Inmaculada | Consejero | 25/05/2011 | 28/01/2019 |
De Zarraga Moreno Jose Luis | Consejero Delegado | 25/05/2011 | 07/03/2017 |
Canales Del Rio Fernando | Consejero | 25/05/2011 | |
De Zarraga Moreno Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE GRUPO METIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 13 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 13 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 13 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 13 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 12 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 69, S 8, H M 84203, I/A 11 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 69, S 8, H M 84203, I/A 11 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
- FINCA LA ALAMEDA, S/N (VILLANUEVA DEL PARDILLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 69, S 8, H M 84203, I/A 10 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 69, S 8, H M 84203, I/A 10 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-28