DE ZARRAGA MORENO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DE ZARRAGA MORENO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE ZARRAGA MORENO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO METIS SA | Presidente | 25/05/2011 | 28/01/2019 |
GRUPO METIS SA | Consejero | 25/05/2011 | 28/01/2019 |
POLITICA INTERNET Y SOCIEDAD SL | Administrador Unico | 07/03/2017 | |
GRUPO METIS SA | Consejero Delegado | 25/05/2011 | 07/03/2017 |
IGG TRABAJOS DE CAMPO Y DOCUMENTACION SL | Administrador Unico | 19/06/2013 | |
IGG TRABAJOS DE CAMPO Y DOCUMENTACION SL | Liquidador | 19/06/2013 | 19/06/2013 |
GRUPO METIS SA | Consejero Delegado Solidario | 25/05/2011 |
VINCULACIONES DE DE ZARRAGA MORENO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ZARRAGA MORENO JOSE LUIS
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Zarraga Garcia Pablo
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 13 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Zarraga Garcia Pablo
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 12 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: POLITICA INTERNET Y SOCIEDAD SL
Administrador Unico
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14910 , F 146, S 8, H M 248194, I/A 2 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 69, S 8, H M 84203, I/A 11 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Liquidador
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21973 , F 194, S 8, H M 391582, I/A 2 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Administrador Unico
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21973 , F 194, S 8, H M 391582, I/A 2 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Consejero
- De Zarraga Garcia Pablo
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 69, S 8, H M 84203, I/A 10 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Consejero
- De Zarraga Garcia Pablo
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 68, S 8, H M 84203, I/A 9 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado Solidario
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Consejero
- Canales Del Rio Fernando
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
- De Zarraga Moreno Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 68, S 8, H M 84203, I/A 9 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Información de DE ZARRAGA MORENO JOSE LUIS
Mostramos los datos de DE ZARRAGA MORENO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ZARRAGA MORENO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos