DE ZARRAGA GARCIA PABLO
Informe ejecutivo de DE ZARRAGA GARCIA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE ZARRAGA GARCIA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLITICA INTERNET Y SOCIEDAD SL | Administrador Unico | 07/03/2017 | 15/04/2019 |
POLITICA INTERNET Y SOCIEDAD SL | Liquidador | 15/04/2019 | 15/04/2019 |
GRUPO METIS SA | Consejero Delegado | 07/03/2017 | 28/01/2019 |
GRUPO METIS SA | Liquidador | 28/01/2019 | 28/01/2019 |
GRUPO METIS SA | Consejero | 25/05/2011 | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE DE ZARRAGA GARCIA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ZARRAGA GARCIA PABLO
Empresa: POLITICA INTERNET Y SOCIEDAD SL
Liquidador
- De Zarraga Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14910 , F 146, S 8, H M 248194, I/A 3 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Empresa: POLITICA INTERNET Y SOCIEDAD SL
Administrador Unico
- De Zarraga Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14910 , F 146, S 8, H M 248194, I/A 3 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Liquidador
- De Zarraga Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 13 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
- De Zarraga Garcia Pablo
Consejero
- De Zarraga Garcia Pablo
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 13 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
- De Zarraga Garcia Pablo
Consejero
- De Zarraga Garcia Pablo
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 70, S 8, H M 84203, I/A 12 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: POLITICA INTERNET Y SOCIEDAD SL
Administrador Unico
- De Zarraga Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14910 , F 146, S 8, H M 248194, I/A 2 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
- De Zarraga Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 69, S 8, H M 84203, I/A 11 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Zarraga Garcia Pablo
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 69, S 8, H M 84203, I/A 10 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Empresa: GRUPO METIS SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Zarraga Garcia Pablo
- De Zarraga Moreno Jose Luis
- Garcia Garcia Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5143 , F 68, S 8, H M 84203, I/A 9 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Información de DE ZARRAGA GARCIA PABLO
Mostramos los datos de DE ZARRAGA GARCIA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ZARRAGA GARCIA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos