GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SL
CIF B04069639
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gutierrez Delgado Javier
VINCULACIONES DE GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Moya Maria De Los Desamparados | Consejero | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Gutierrez Delgado Alberto | Secretario | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Gutierrez Delgado Alberto | Consejero | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Gutierrez Delgado Eduardo | Consejero | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Gutierrez Delgado Javier | Presidente | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Gutierrez Delgado Javier | Consejero | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Gutierrez Delgado Manuel | Consejero Delegado | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Gutierrez Delgado Manuel | Consejero | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Gutierrez Rubio Manuel | Consejero | 10/12/2010 | 28/11/2013 |
Estevez Vertiz Jacobina Rita | Apoderado | 11/12/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 53, S 8, H AL 2706, I/A 15 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-04
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 53, S 8, H AL 2706, I/A 15 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-04
- Fusión de "Constructora de obras públicas Andaluzas, SA", que absorbe a "Grupo inmobiliario Argar, SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 53, S 8, H AL 2706, I/A 15 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
- Modificación del texto íntegro de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 52, S 8, H AL 2706, I/A 14 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 52, S 8, H AL 2706, I/A 14 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
- Denominación y forma adoptada: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 52, S 8, H AL 2706, I/A 14 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-4-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 51, S 8, H AL 2706, I/A 13 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-123-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 51, S 8, H AL 2706, I/A 12 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-04