DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS
Informe ejecutivo de DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPSA INFRAESTRUCTURAS SL | Consejero | 19/03/2021 | |
SECOP INVERSIONES SL | Consejero | 17/02/2021 | |
GRUPOCOPSA SL | Consejero | 17/04/2013 | |
CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS ANDALUZAS SL | Consejero | 27/04/2010 |
VINCULACIONES DE DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS
Empresa: COPSA INFRAESTRUCTURAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Delgado Moya Maria De Los Desamparados
- Gutierrez Delgado Alberto
- Gutierrez Delgado Eduardo
- Gutierrez Delgado Javier
- Gutierrez Delgado Manuel
- Gutierrez Rubio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2110 , F 108, S 8, H AL 53106, I/A 1 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-04
Empresa: SECOP INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Delgado Moya Maria De Los Desamparados
- Gutierrez Delgado Alberto
- Gutierrez Delgado Eduardo
- Gutierrez Delgado Javier
- Gutierrez Delgado Manuel
- Gutierrez Rubio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 22, S 8, H AL 51491, I/A 3 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Delgado Moya Maria De Los Desamparados
- Gutierrez Delgado Alberto
- Gutierrez Delgado Eduardo
- Gutierrez Delgado Javier
- Gutierrez Delgado Manuel
- Gutierrez Rubio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 52, S 8, H AL 2706, I/A 14 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-04
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Delgado Moya Maria De Los Desamparados
- Gutierrez Delgado Alberto
- Gutierrez Delgado Eduardo
- Gutierrez Delgado Javier
- Gutierrez Delgado Manuel
- Gutierrez Rubio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1244 , F 32, S 8, H AL 1948, I/A 28 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-04
Empresa: GRUPOCOPSA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Delgado Moya Maria De Los Desamparados
- Gutierrez Delgado Alberto
- Gutierrez Delgado Eduardo
- Gutierrez Delgado Javier
- Gutierrez Delgado Manuel
- Gutierrez Rubio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 1, S 8, H AL 41161, I/A 1 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-04
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO ARGAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Delgado Moya Maria De Los Desamparados
- Gutierrez Delgado Alberto
- Gutierrez Delgado Eduardo
- Gutierrez Delgado Javier
- Gutierrez Delgado Manuel
- Gutierrez Rubio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 51, S 8, H AL 2706, I/A 13 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-04
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Delgado Moya Maria De Los Desamparados
- Gutierrez Delgado Alberto
- Gutierrez Delgado Eduardo
- Gutierrez Delgado Javier
- Gutierrez Delgado Manuel
- Gutierrez Rubio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1244 , F 30, S 8, H AL 1948, I/A 24 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-04
Consejero Delegado
Consejero
- Delgado Moya Maria De Los Desamparados
- Gutierrez Delgado Alberto
- Gutierrez Delgado Eduardo
- Gutierrez Delgado Javier
- Gutierrez Delgado Manuel
- Gutierrez Rubio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1244 , F 30, S 8, H AL 1948, I/A 24 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-04
Información de DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS
Mostramos los datos de DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO MOYA MARIA DE LOS DESAMPARADOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos