GRUPANOR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azufre, 4
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social GRUPANOR SA
CIF A28854982
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPANOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPANOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jodra Sabadia Ana | Secretario | 22/07/2014 | 13/03/2019 |
Jodra Sabadia Ana | Consejero | 03/01/2012 | 13/03/2019 |
Jodra Sabadia Isabel Paloma | Liquidador | 13/03/2019 | 13/03/2019 |
Jodra Sabadia Maria Jesus | Consejero | 03/01/2012 | 13/03/2019 |
Jodra Sabadia Marta Maria | Consejero | 03/01/2012 | 13/03/2019 |
Jodra Sabadia Paloma | Presidente | 03/01/2012 | 13/03/2019 |
Jodra Sabadia Paloma | Consejero | 03/01/2012 | 13/03/2019 |
Perez Benitez Jorge | Consejero | 03/01/2012 | 13/03/2019 |
Jodra Sabadia Marta Maria | Secretario | 03/01/2012 | 22/07/2014 |
Perez Benitez Jorge | Consejero Delegado | 03/01/2012 | 22/07/2014 |
ACTOS BORME DE GRUPANOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 16 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 16 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 16 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 16 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 15 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 14 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 14 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 14 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 31, S 8, H M 12994, I/A 13 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-247-28