JODRA SABADIA MARTA MARIA
Informe ejecutivo de JODRA SABADIA MARTA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JODRA SABADIA MARTA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONIO JODRA SA | Consejero | 21/05/2024 | |
ANTONIO JODRA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/05/2024 | |
GRUPANORCERCAMPO SA | Consejero | 22/05/2023 | |
LA BOUVET SL | Consejero | 11/05/2023 | |
GREENWICH LEARNING SL | Apoderado | 12/03/2014 |
VINCULACIONES DE JODRA SABADIA MARTA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JODRA SABADIA MARTA MARIA
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 34898, I/A 12 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
- Jodra Sabadia Marta Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 34898, I/A 12 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: GRUPANORCERCAMPO SA
Apoderado
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
- Jodra Sabadia Paloma
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11148 , F 26, S 8, H M 175518, I/A 13 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: LA BOUVET SL
Apoderado
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27514 , F 183, S 8, H M 75370, I/A 15 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
- Jodra Sabadia Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 112, S 8, H M 34898, I/A 11 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 112, S 8, H M 34898, I/A 11 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: GRUPANOR SA
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
- Jodra Sabadia Paloma
- Perez Benitez Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 16 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Empresa: GRUPANOR SA
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
- Jodra Sabadia Paloma
- Perez Benitez Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 15 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Empresa: GRUPANOR SA
Consejero Delegado
Secretario
- Jodra Sabadia Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 14 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
- Jodra Sabadia Marta Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 112, S 8, H M 34898, I/A 10 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
VER MAS ACTOS
Información de JODRA SABADIA MARTA MARIA
Mostramos los datos de JODRA SABADIA MARTA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JODRA SABADIA MARTA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos