JODRA SABADIA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de JODRA SABADIA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JODRA SABADIA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONIO JODRA SA | Consejero | 21/05/2024 | |
ANTONIO JODRA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/05/2024 | |
ANTONIO JODRA SA | Secretario | 21/05/2024 | |
GRUPANORCERCAMPO SA | Presidente | 22/05/2023 | |
GRUPANORCERCAMPO SA | Consejero | 22/05/2023 | |
GRUPANORCERCAMPO SA | Apoderado | 22/05/2023 | |
LA BOUVET SL | Presidente | 11/05/2023 | |
LA BOUVET SL | Consejero | 11/05/2023 | |
LA BOUVET SL | Apoderado | 11/05/2023 |
VINCULACIONES DE JODRA SABADIA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JODRA SABADIA MARIA JESUS
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
Secretario
- Jodra Sabadia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 34898, I/A 12 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 34898, I/A 12 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: GRUPANORCERCAMPO SA
Apoderado
- Jodra Sabadia Maria Jesus
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
- Jodra Sabadia Paloma
Presidente
- Jodra Sabadia Maria Jesus
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11148 , F 26, S 8, H M 175518, I/A 13 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: LA BOUVET SL
Apoderado
- Jodra Sabadia Maria Jesus
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
- Jodra Sabadia Maria Jesus
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27514 , F 183, S 8, H M 75370, I/A 15 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 112, S 8, H M 34898, I/A 11 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 112, S 8, H M 34898, I/A 11 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Secretario
- Jodra Sabadia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 112, S 8, H M 34898, I/A 11 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: GRUPANOR SA
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
- Jodra Sabadia Paloma
- Perez Benitez Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 16 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Empresa: GRUPANOR SA
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
- Jodra Sabadia Paloma
- Perez Benitez Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 32, S 8, H M 12994, I/A 15 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Empresa: ANTONIO JODRA SA
Consejero
- Jodra Sabadia Ana
- Jodra Sabadia Isabel Paloma
- Jodra Sabadia Maria Jesus
- Jodra Sabadia Marta Maria
Presidente
Secretario
- Jodra Sabadia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 112, S 8, H M 34898, I/A 10 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
VER MAS ACTOS
Información de JODRA SABADIA MARIA JESUS
Mostramos los datos de JODRA SABADIA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JODRA SABADIA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos