GRELSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Henao, 7
Código Postal 48009
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social GRELSA SA
CIF A48074710
Capital Social 1324129.1 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Arteta Ocerin Jon
Auditor AUREN AUDITORES SP SLP
VINCULACIONES DE GRELSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRELSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arteta Ocerin Jon | Administrador Unico | 18/07/2013 | 19/12/2017 |
Arteta Ocerin Leire | Apoderado | 02/01/2017 | 19/12/2017 |
AUREN AUDITORES SP SLP | Auditor | 18/12/2017 | 19/12/2017 |
AUREN AUDITORES BIO SLP | Auditor | 18/12/2017 | |
AUREN AUDITORES BIO SLP | Auditor | 19/08/2015 | 19/08/2016 |
Moran Valdemoro Camilo | Administrador Unico | 18/07/2013 |
ACTOS BORME DE GRELSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 158, S 8, H BI 4340,A , I/ 31 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 158, S 8, H BI 4340,A , I/ 31 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
- Sociedades absorbidas: ESTUDIOS Y PROYECTOS EYPRO SA
- Sociedades absorbidas: AMESA CONSULTING XXI SA
- Sociedades absorbidas: EN LIQUIDACI. ILA SA
- Sociedades absorbidas: MULTIGESTION SOCHI SA
- Sociedades absorbidas: INCOESA INVERSORA SA
- Sociedades absorbidas: LUR REAL STATE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 158, S 8, H BI 4340,A , I/ 31 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 157, S 8, H BI 4340,A , I/ 30 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 157, S 8, H BI 4340,A , I/ 30 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-48
- asistencia y dirección a empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 154, S 8, H BI 4340,A , I/ 29 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Capital Anterior: | 1.218.589,47 | Euros |
Aumento de capital: | 105.539,63 | Euros |
Capital Actual: | 1.324.129,10 | Euros |
Porcentaje: | 8,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 154, S 8, H BI 4340,A , I/ 29 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
- Absorbidas: AMESA CONSULTING XXI SA
- Absorbidas: EN LIQUIDACION ESTUDIOS Y PROYECTOS EYPRO SA
- Absorbidas: ILA SA
- Absorbidas: INCOESA INVERSORA SA
- Absorbidas: EN LIQUIDACION LUR REAL STATE SA
- Absorbidas: MULTIGESTION SOCHI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (04/08/2017)
CVE: BORME-B-2017-152-48
- Absorbidas: AMESA CONSULTING XXI SA
- Absorbidas: EN LIQUIDACION ESTUDIOS Y PROYECTOS EYPRO SA
- Absorbidas: ILA SA
- Absorbidas: INCOESA INVERSORA SA
- Absorbidas: EN LIQUIDACION LUR REAL STATE SA
- Absorbidas: MULTIGESTION SOCHI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (07/07/2017)
CVE: BORME-B-2017-152-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (07/07/2017)
CVE: BORME-B-2017-139-48