ILA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Idorsolo Kalea, 15
Código Postal 48160
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social ILA SA
CIF A28409688
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Arteta Ocerin Leire
Auditor AUREN AUDITORES SP SLP
VINCULACIONES DE ILA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arteta Ocerin Leire | Administrador Unico | 18/02/2015 | 19/12/2017 |
AUREN AUDITORES SP SLP | Auditor | 18/12/2017 | 19/12/2017 |
AUREN AUDITORES BIO SLP | Auditor | 18/12/2017 | |
AUREN AUDITORES BIO SLP | Auditor | 19/08/2015 | 19/08/2016 |
Arteta Ocerin Amaya | Administrador Unico | 08/07/2014 | 18/02/2015 |
Alzaga Gangoiti Nerea | Administrador Unico | 27/03/2013 | 08/07/2014 |
Aresti Echebarria Gabriel Aitor | Apoderado | 02/08/2010 | 17/04/2013 |
Ibabe Aberasturi Lucia | Administrador Unico | 18/10/2011 | 27/03/2013 |
ACTOS BORME DE ILA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 156, S 8, H BI 62888, I/ACIERR (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 156, S 8, H BI 62888, I/ACIERR (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 156, S 8, H BI 62888, I/A 7 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 156, S 8, H BI 62888, I/A 7 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 156, S 8, H BI 62888, I/A 6 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 155, S 8, H BI 62888, I/A 5 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 155, S 8, H BI 62888, I/A 5 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 155, S 8, H BI 62888, I/A 3 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 155, S 8, H BI 62888, I/A 3 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-48
- C/ IDORSOLO 15 1º - DEP. 7, EDIFICIO SAN ISIDRO II (DERIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5396 , F 154, S 8, H BI 62888, I/A 2 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-48