ESTUDIOS Y PROYECTOS EYPRO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Henao, 7
Código Postal 48009
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ESTUDIOS Y PROYECTOS EYPRO SA
CIF A48100705
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Arteta Ocerin Leire
Propietario GRELSA SA
VINCULACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EYPRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EYPRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arteta Ocerin Leire | Administrador Unico | 01/06/2017 | 19/12/2017 |
GRELSA SA | Socio Unico | 17/11/2016 | 19/12/2017 |
Lasuen Rodriguez Agurtzane | Administrador Unico | 11/10/2011 | 01/06/2017 |
ACTOS BORME DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EYPRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 147, S 8, H BI 4151,A , I/ CIERR (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 147, S 8, H BI 4151,A , I/ CIERR (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 147, S 8, H BI 4151,A , I/ 15 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 147, S 8, H BI 4151,A , I/ 15 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 146, S 8, H BI 4151,A , I/ 14 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-227-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 146, S 8, H BI 4151,A , I/ 13 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-48
- Modificado el carácter de las acciones que pasan de ser nominativas a tener el carácter de AL PORTADOR.Modificación y refundición de los ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 145, S 8, H BI 4151,A , I/ 12 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-48
- Desembolsado: 30.050,60 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 145, S 8, H BI 4151,A , I/ 12 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-48