GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Borox, 26
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL
CIF B85203206
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 05/09/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pno Consultants Bv
VINCULACIONES DE GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bressers Martijn Henk | Liquidador | 20/08/2013 | 20/08/2013 |
Bressers Martijn Henk | Apoderado Solidario | 03/01/2013 | 20/08/2013 |
Collilieux Xavier | Apoderado Solidario | 03/01/2013 | 20/08/2013 |
Crespo Lorenzo Elena | Apoderado Solidario | 03/01/2013 | 20/08/2013 |
Kniest Marcianus Gerardus Henricus Maria | Administrador Unico | 03/01/2013 | 20/08/2013 |
Pno Consultants Bv | Socio Unico | 12/01/2010 | 20/08/2013 |
Maresca Quintero Angel | Apoderado | 10/02/2009 | 03/01/2013 |
Puchol Barberan Ana | Apoderado | 03/01/2013 | |
Zandbergen Willem | Administrador Unico | 15/01/2010 | 03/01/2013 |
Vlasblom Cornelis | Administrador Unico | 15/01/2010 |
ACTOS BORME DE GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 68, S 8, H M 446890, I/A 7 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 68, S 8, H M 446890, I/A 7 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 68, S 8, H M 446890, I/A 7 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 68, S 8, H M 446890, I/A 7 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 6 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 6 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 6 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 5 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 5 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
- C/ BOROX, NUMERO 26 A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 4 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-28