ZANDBERGEN WILLEM
Informe ejecutivo de ZANDBERGEN WILLEM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZANDBERGEN WILLEM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL | Administrador Unico | 15/01/2010 | 03/01/2013 |
ECONET SL | Consejero | 14/04/2010 | |
ECONET SL | Presidente | 27/10/2009 | 14/04/2010 |
VINCULACIONES DE ZANDBERGEN WILLEM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZANDBERGEN WILLEM
Empresa: GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL
Administrador Unico
- Zandbergen Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 6 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: ECONET SL
Consejero
- Brouwers Henricus Robertus
- Zandbergen Willem
Presidente
- Zandbergen Willem
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12922 , F 222, S 8, H M 30394, I/A 21 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL
Administrador Unico
- Zandbergen Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 5 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-28
Empresa: ECONET SL
Consejero
Presidente
- Zandbergen Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12922 , F 221, S 8, H M 30394, I/A 20 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28
Información de ZANDBERGEN WILLEM
Mostramos los datos de ZANDBERGEN WILLEM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZANDBERGEN WILLEM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos