BRESSERS MARTIJN HENK
Informe ejecutivo de BRESSERS MARTIJN HENK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BRESSERS MARTIJN HENK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL NARANJAL DE LA CALA SL | Apoderado | 26/05/2022 | |
EL NARANJAL VIVIENDAS SL | Apoderado | 26/05/2022 | |
AES SIGNATUM CONSULTANCY SL | Liquidador | 21/03/2014 | |
SIRACH NEVE INMOBILIARIA SL | Apoderado Solidario | 02/10/2012 | |
KONINKLIJKE AUPING B.V | Apoderado Solidario | 18/07/2011 |
VINCULACIONES DE BRESSERS MARTIJN HENK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRESSERS MARTIJN HENK
Empresa: BIEN INMUEBLE GEBAS SL
Liquidador Unico
- Bressers Martijn Henk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10695, L 7976, F 89, S 8, H V 188552, I/A 2 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-46
Empresa: BIEN INMUEBLE GEBAS SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Bressers Martijn Henk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10695, L 7976, F 89, S 8, H V 188552, I/A 2 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-46
Empresa: EL NARANJAL DE LA CALA SL
Apoderado
- Bressers Martijn Henk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905, L 818, F 8, S 8, H MA 26389, I/A 16 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-29
Empresa: EL NARANJAL VIVIENDAS SL
Apoderado
- Bressers Martijn Henk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520, L 1433, F 153, S 8, H MA 41503, I/A 15 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-29
Empresa: DOS LUNAS 2000 SL
Liquidador
- Bressers Martijn Henk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 7 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-03
Empresa: DOS LUNAS 2000 SL
Administrador Unico
Liquidador
- Bressers Martijn Henk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 7 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-03
Empresa: AES SIGNATUM CONSULTANCY SL
Liquidador
- Bressers Martijn Henk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4842, L 3750, F 14, S 8, H MA107855, I/A 3 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-29
Empresa: GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL
Liquidador
- Bressers Martijn Henk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 68, S 8, H M 446890, I/A 7 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Empresa: GRANTS & INCENTIVES HOLDING SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Bressers Martijn Henk
- Collilieux Xavier
- Crespo Lorenzo Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 67, S 8, H M 446890, I/A 6 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: SIRACH NEVE INMOBILIARIA SL
Apoderado Solidario
- Bressers Martijn Henk
- Morrison Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4582, L 3490, F 158, S 8, H MA 99420, I/A 2 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
VER MAS ACTOS
Información de BRESSERS MARTIJN HENK
Mostramos los datos de BRESSERS MARTIJN HENK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRESSERS MARTIJN HENK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos