DOS LUNAS 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Callitx, 4
Código Postal 03590
Municipio Altea
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOS LUNAS 2000 SL
CIF B53446415
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nival Invest Bv
VINCULACIONES DE DOS LUNAS 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOS LUNAS 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bressers Martijn Henk | Liquidador | 14/05/2019 | 14/05/2019 |
Nival Invest Bv | Socio Unico | 12/07/2011 | 14/05/2019 |
Van Loon Eric Josephus Johannes Andreas | Administrador Unico | 11/07/2011 | 14/05/2019 |
Van De Wiel Tim Joannes | Administrador Unico | 11/07/2011 |
ACTOS BORME DE DOS LUNAS 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 7 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 7 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 7 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 7 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 6 1 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 6 H (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 6 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-03
- C/ CALLITX 4 3 C (ALTEA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 5 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 5 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 155, S 8, H A 58027, I/A 5 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03