GRAFTINGTON HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BOULEVARD GRUPO 8 - PUEBLO EVITA, 1& FASE, ARR
Municipio Benalmádena
Provincia Málaga
Razón Social GRAFTINGTON HOLDINGS SL
CIF B93243087
Capital Social 210000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 05/03/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Dawes Robert
VINCULACIONES DE GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dawes Robert | Socio Unico | 05/03/2013 | 08/06/2021 |
Dawes Robert | Administrador Solidario | 07/11/2019 | 08/06/2021 |
Dawes Sarah Louise | Apoderado | 09/06/2015 | 08/06/2021 |
Dawes Sarah Louise | Administrador Solidario | 07/11/2019 | 08/06/2021 |
Dawes Sarah Louise | Liquidador | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
Hughes Matthew Isaac Timothy | Apoderado | 11/11/2013 | 08/06/2021 |
Dawes Robert | Administrador Unico | 13/04/2018 | 07/11/2019 |
Dawes Danielle | Administrador Unico | 31/08/2017 | 13/04/2018 |
Dawes Robert | Administrador Unico | 05/03/2013 | 31/08/2017 |
Hughes Evan Paul | Apoderado | 01/04/2013 | 23/03/2015 |
ACTOS BORME DE GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 164, S 8, H MA117122, I/A 8 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 164, S 8, H MA117122, I/A 8 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-29