DAWES SARAH LOUISE
Informe ejecutivo de DAWES SARAH LOUISE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAWES SARAH LOUISE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING CONSULTANTS SPANISH DIVISION SL | Apoderado | 18/06/2012 | |
SAFEWAY UK FOODS SL | Apoderado | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE DAWES SARAH LOUISE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAWES SARAH LOUISE
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Liquidador
- Dawes Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Apoderado
- Dawes Sarah Louise
- Hughes Matthew Isaac Timothy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Dawes Robert
- Dawes Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Dawes Robert
- Dawes Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Apoderado
- Dawes Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 164, S 8, H MA117122, I/A 6 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-29
Empresa: SAFEWAY UK FOODS SL
Apoderado
- Dawes Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434, L 2346, F 163, S 8, H MA 66926, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Apoderado
- Dawes Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757, L 2668, F 115, S 8, H MA 75911, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Información de DAWES SARAH LOUISE
Mostramos los datos de DAWES SARAH LOUISE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAWES SARAH LOUISE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos