DAWES ROBERT
Informe ejecutivo de DAWES ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DAWES ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAFTINGTON HOLDINGS SL | Socio Unico | 05/03/2013 | 08/06/2021 |
GRAFTINGTON HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 07/11/2019 | 08/06/2021 |
GRAFTINGTON HOLDINGS SL | Administrador Unico | 13/04/2018 | 07/11/2019 |
GRAFTINGTON HOLDINGS SL | Administrador Unico | 05/03/2013 | 31/08/2017 |
SAFEWAY UK FOODS SL | Administrador Unico | 10/09/2015 | |
ARGOS EUROPE SL | Administrador Unico | 14/03/2013 | |
ARGOS EUROPE SL | Liquidador | 14/03/2013 | 14/03/2013 |
VINCULACIONES DE DAWES ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAWES ROBERT
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Dawes Robert
- Dawes Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Dawes Robert
- Dawes Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Dawes Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 165, S 8, H MA117122, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Dawes Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 164, S 8, H MA117122, I/A 8 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Dawes Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 164, S 8, H MA117122, I/A 7 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-29
Empresa: SAFEWAY UK FOODS SL
Administrador Unico
- Dawes Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434, L 2346, F 164, S 8, H MA 66926, I/A 5 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
Empresa: ARGOS EUROPE SL
Liquidador
- Dawes Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670, L 2581, F 153, S 8, H MA 73483, I/A 4 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Empresa: ARGOS EUROPE SL
Administrador Unico
- Dawes Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670, L 2581, F 153, S 8, H MA 73483, I/A 4 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Dawes Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 162, S 8, H MA117122, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-29
Empresa: GRAFTINGTON HOLDINGS SL
Socio Único
- Dawes Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 4015, F 162, S 8, H MA117122, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-29
Información de DAWES ROBERT
Mostramos los datos de DAWES ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAWES ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos