GO MADRID BENZ SA - EXTINGUIDA
Razón Social GO MADRID BENZ SA
CIF A87523890
Capital Social 552658.75 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 21/03/2016
Página Web www.gomadridbenz.com
Nombres Anteriores
- GO MADRID BENZ SOCIMI SA
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE GO MADRID BENZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GO MADRID BENZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baillie Sean Albert Lamont | Apoderado | 08/11/2019 | 05/09/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/03/2022 | 05/09/2022 |
Fedotovas Arturas | Apoderado | 26/04/2019 | 05/09/2022 |
Ford Ian Christopher Jason | Apoderado | 05/04/2016 | 05/09/2022 |
Ford Ian Christopher Jason | Apoderado | 08/11/2019 | 05/09/2022 |
Gomez Diez Isabel | Secretario | 30/03/2016 | 05/09/2022 |
Gomez Diez Isabel | Apoderado | 05/04/2016 | 05/09/2022 |
Gomez Diez Isabel | Apoderado | 26/04/2019 | 05/09/2022 |
Gomez Diez Isabel | Secretario No Consejero | 21/06/2018 | 05/09/2022 |
Gonzalez Hernandez Paloma Gloria | Vicesecret. | 30/03/2016 | 05/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GO MADRID BENZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 200, S 8, H M 620324, I/A 25 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 200, S 8, H M 620324, I/A 25 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 200, S 8, H M 620324, I/A 25 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 200, S 8, H M 620324, I/A 25 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Capital Anterior: | 2.052.658,75 | Euros |
Disminución de capital | 1.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 552.658,75 | Euros |
Porcentaje: | 73,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 199, S 8, H M 620324, I/A 24 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 198, S 8, H M 620324, I/A 23 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 198, S 8, H M 620324, I/A 23 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: GO MADRID BENZ SOCIMI SA
- GO MADRID BENZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 198, S 8, H M 620324, I/A 22 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: GO MADRID BENZ SOCIMI SA
- Otras modificaciones estatutarias: Inclusión del artículo 7 bis en los estatutos sociales. Suprimido de los estatutos sociales los siguientes artículos: 6 Bis, 6 Ter, 6 Quater, 6 Quinquies, 22 y el Anexo 1. Modificado el artículo 21.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 198, S 8, H M 620324, I/A 22 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: GO MADRID BENZ SOCIMI SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34491 , F 197, S 8, H M 620324, I/A 21 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28