GLOBETEL INTERNACIONAL EUROPEAN ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llull, 321
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBETEL INTERNACIONAL EUROPEAN ESPAÑA SL
CIF B66099300
Capital Social 1157474.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 02/10/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GLOBETEL INTERNACIONAL EUROPEAN ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBETEL INTERNACIONAL EUROPEAN ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto M De Larrazabal | Apoderado Solidario | 14/12/2015 | 30/07/2019 |
Garitano Sarria Iñigo | Apoderado Solidario | 23/10/2014 | 30/07/2019 |
Martin Cinto Jose Fernando | Liquidador | 02/08/2017 | 30/07/2019 |
Nikkolai Mari Z Acosta | Apoderado Solidario | 14/12/2015 | 30/07/2019 |
Perez Bustamante Yabar David | Apoderado Solidario | 23/10/2014 | 30/07/2019 |
STERLING ABOGADOS SL | Apoderado Solidario | 23/10/2014 | 30/07/2019 |
Alberto M De Larrazabal | Presidente | 14/12/2015 | 02/08/2017 |
Alberto M De Larrazabal | Consejero | 14/12/2015 | 02/08/2017 |
Gaspar Zayco Angela | Consejero | 12/04/2016 | 02/08/2017 |
Marzo Cosculluela Javier | Secretario No Consejero | 13/06/2014 | 02/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBETEL INTERNACIONAL EUROPEAN ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46010 , F 1, S 8, H B 444336, I/A 19 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46010 , F 1, S 8, H B 444336, I/A 19 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 18 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO A LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 18 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 18 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 18 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 17 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 16 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 15 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 179, S 8, H B 444336, I/A 14 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08