GASPAR ZAYCO ANGELA
Informe ejecutivo de GASPAR ZAYCO ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GASPAR ZAYCO ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COCO CULTURE SL | Administrador Unico | 10/12/2018 | |
DOUBLE G CONSULTING SL | Administrador Unico | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE GASPAR ZAYCO ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASPAR ZAYCO ANGELA
Empresa: COCO CULTURE SL
Administrador Unico
- Gaspar Zayco Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46662 , F 17, S 8, H B 526981, I/A 1 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Consejero
- Alberto M De Larrazabal
- Gaspar Zayco Angela
- Nikkolai Mari Z Acosta
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 18 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Consejero
- Gaspar Zayco Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 179, S 8, H B 444336, I/A 14 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: RUFFLET GLOBAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Gaspar Zayco Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 214, S 8, H T 43821, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-43
Información de GASPAR ZAYCO ANGELA
Mostramos los datos de GASPAR ZAYCO ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASPAR ZAYCO ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos