YONTE GRANDE ALBERTO
Informe ejecutivo de YONTE GRANDE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YONTE GRANDE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBETEL INTERNACIONAL EUROPEAN ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 23/10/2014 | 02/12/2016 |
GLOBETEL INTERNACIONAL EUROPEAN ESPAÑA SL | Consejero | 29/01/2015 | 11/08/2016 |
VINCULACIONES DE YONTE GRANDE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YONTE GRANDE ALBERTO
Apoderado Solidario
- Yonte Grande Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 17 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Consejero
- Yonte Grande Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 180, S 8, H B 444336, I/A 16 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
Consejero
- Yonte Grande Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 174, S 8, H B 444336, I/A 9 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Apoderado Solidario
- Yonte Grande Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44009 , F 22, S 8, H B 444336, I/A 6 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-08
Información de YONTE GRANDE ALBERTO
Mostramos los datos de YONTE GRANDE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YONTE GRANDE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos