GINE&CONTROL MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 19
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GINE&CONTROL MADRID SL
CIF B86509395
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GINE&CONTROL MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GINE&CONTROL MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Muñoz Fernando | Apoderado | 27/07/2012 | 28/06/2024 |
Serrano Muñoz Fernando | Apoderado | 26/10/2018 | 28/06/2024 |
Serrano Muñoz Fernando | Apoderado | 22/04/2021 | 28/06/2024 |
Serrano Muñoz Fernando | Liquidador | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
Serrano Puebla Fernando Lucinio | Administrador Unico | 05/10/2018 | 28/06/2024 |
Puebla Brave Leonor | Administrador Unico | 23/07/2012 | 05/10/2018 |
ACTOS BORME DE GINE&CONTROL MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 542705, I/A 6 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 542705, I/A 6 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 542705, I/A 6 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 542705, I/A 6 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 16, S 8, H M 542705, I/A 5 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 15, S 8, H M 542705, I/A 4 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 15, S 8, H M 542705, I/A 3 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 15, S 8, H M 542705, I/A 3 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 13, S 8, H M 542705, I/A 2 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 11, S 8, H M 542705, I/A 1 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28