PUEBLA BRAVE LEONOR
Informe ejecutivo de PUEBLA BRAVE LEONOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUEBLA BRAVE LEONOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEMOTEP HEMOTERAPIA Y ANALISIS SL | Administrador Unico | 11/10/2018 | |
LABORATORIO GENERAL ANALITICA CLINICA Y CENTRO MEDICO SL | Administrador Unico | 09/10/2018 | |
GINE&CONTROL MADRID SL | Administrador Unico | 23/07/2012 | 05/10/2018 |
VINCULACIONES DE PUEBLA BRAVE LEONOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUEBLA BRAVE LEONOR
Empresa: HEMOTEP HEMOTERAPIA Y ANALISIS SL
Administrador Unico
- Puebla Brave Leonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 40, S 8, H M 296057, I/A 4 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Administrador Unico
- Puebla Brave Leonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12337 , F 125, S 8, H M 195896, I/A 7 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: GINE&CONTROL MADRID SL
Administrador Unico
- Puebla Brave Leonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 15, S 8, H M 542705, I/A 3 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Empresa: GINE&CONTROL MADRID SL
Administrador Unico
- Puebla Brave Leonor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 11, S 8, H M 542705, I/A 1 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Información de PUEBLA BRAVE LEONOR
Mostramos los datos de PUEBLA BRAVE LEONOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUEBLA BRAVE LEONOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos