SERRANO MUÑOZ FERNANDO
Informe ejecutivo de SERRANO MUÑOZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO MUÑOZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VES REALTY SL | Administrador Mancomunado | 03/05/2024 | |
HEMOTEP HEMOTERAPIA Y ANALISIS SL | Apoderado | 22/04/2021 | |
LABORATORIO GENERAL ANALITICA CLINICA Y CENTRO MEDICO SL | Apoderado | 22/04/2021 | |
HEMOTEP HEMOTERAPIA Y ANALISIS SL | Apoderado | 13/11/2012 | |
LABORATORIO GENERAL ANALITICA CLINICA Y CENTRO MEDICO SL | Apoderado | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE SERRANO MUÑOZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO MUÑOZ FERNANDO
Empresa: GINE&CONTROL MADRID SL
Liquidador
- Serrano Muñoz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 542705, I/A 6 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: VES REALTY SL
Administrador Mancomunado
- Espinosa Garcia Raul
- Serrano Muñoz Fernando
- Vilanova Urdaniz Fernando Jesus
- Vilanova Urdaniz Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 73, S 8, H A 191188, I/A 1 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-03
Apoderado
- Serrano Muñoz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12337 , F 125, S 8, H M 195896, I/A 8 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Empresa: HEMOTEP HEMOTERAPIA Y ANALISIS SL
Apoderado
- Serrano Muñoz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 40, S 8, H M 296057, I/A 5 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Empresa: GINE&CONTROL MADRID SL
Apoderado
- Serrano Muñoz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 16, S 8, H M 542705, I/A 5 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Empresa: GINE&CONTROL MADRID SL
Apoderado
- Serrano Muñoz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 15, S 8, H M 542705, I/A 4 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Empresa: SALUD MAJADAHONDA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernando Otaduy Blanco
- Jaramillo Chico Jose
- Jaramillo Ongil Yolanda
- Resines Erasun Carlos
- Serrano Muñoz Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103 , F 184, S 8, H M 146490, I/A A (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Apoderado
- Serrano Muñoz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12337 , F 124, S 8, H M 195896, I/A 6 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Empresa: HEMOTEP HEMOTERAPIA Y ANALISIS SL
Apoderado
- Serrano Muñoz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17271 , F 39, S 8, H M 296057, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Empresa: GINE&CONTROL MADRID SL
Apoderado
- Serrano Muñoz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 13, S 8, H M 542705, I/A 2 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Información de SERRANO MUÑOZ FERNANDO
Mostramos los datos de SERRANO MUÑOZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO MUÑOZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos