GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 162
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
CIF B63064422
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/01/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido Rodriguez Pablo Eliseo | Liquidador | 26/11/2018 | 26/11/2018 |
Garrido Rodriguez Pablo Eliseo | Administrador Unico | 21/06/2017 | 26/11/2018 |
Sans Mulero Tomas | Administrador Unico | 10/02/2014 | 21/06/2017 |
Garrido Rodriguez Pablo Eliseo | Consejero | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
Garrido Rodriguez Pablo Eliseo | Consejero Delegado | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
Gonzalez Argudin Walter Manuel | Presidente | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
Gonzalez Argudin Walter Manuel | Consejero | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
Gonzalez Argudin Walter Manuel | Consejero Delegado | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
Mahugo Lopez Maria Del Carmen | Secretario | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
Mahugo Lopez Maria Del Carmen | Consejero | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 11 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 11 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 11 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 10 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 10 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.14,15: CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 9 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 9 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 9 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 94, S 8, H B 262172, I/A 8 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 94, S 8, H B 262172, I/A 8 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08