GONZALEZ ARGUDIN WALTER MANUEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ ARGUDIN WALTER MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALEZ ARGUDIN WALTER MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL | Presidente | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL | Consejero | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL | Consejero Delegado | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
SOLUCIONES INFORMATICAS Y OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRALES SL | REPR.143 RRM | 27/09/2012 | |
SOLUCIONES INFORMATICAS Y OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRALES SL | Liquidador | 27/09/2012 | 27/09/2012 |
SERVEIS INTEGRALS VACARISSES SL | Administrador Solidario | 01/03/2011 | |
FINQUES VACARISSES SL | Administrador Solidario | 01/03/2011 | |
IDEA FACTORY WORLD SL | Administrador | 06/07/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ARGUDIN WALTER MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ARGUDIN WALTER MANUEL
Empresa: GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Consejero Delegado
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Consejero
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Presidente
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 9 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Empresa: GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Consejero Delegado
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Consejero
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Presidente
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 94, S 8, H B 262172, I/A 8 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Liquidador
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35473 , F 4, S 8, H B 268964, I/A 5 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35473 , F 4, S 8, H B 268964, I/A 5 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Empresa: FINQUES VACARISSES SL
Administrador Solidario
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Pujol Fernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38609 , F 205, S 8, H B 328562, I/A 3 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: SERVEIS INTEGRALS VACARISSES SL
Administrador Solidario
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Pujol Fernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35873 , F 100, S 8, H B 269233, I/A 5 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: IDEA FACTORY WORLD SL
Administrador
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 206, S 8, H B 157494, I/A 5 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-08
Información de GONZALEZ ARGUDIN WALTER MANUEL
Mostramos los datos de GONZALEZ ARGUDIN WALTER MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ARGUDIN WALTER MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos