GARRIDO RODRIGUEZ PABLO ELISEO
Informe ejecutivo de GARRIDO RODRIGUEZ PABLO ELISEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARRIDO RODRIGUEZ PABLO ELISEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL | Liquidador | 26/11/2018 | 26/11/2018 |
GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL | Administrador Unico | 21/06/2017 | 26/11/2018 |
GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL | Consejero | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL | Consejero Delegado | 11/03/2013 | 10/02/2014 |
IDEA FACTORY WORLD SL | Liquidador | 07/11/2013 | 07/11/2013 |
IDEA FACTORY WORLD SL | REPR.143 RRM | 06/07/2010 | 07/11/2013 |
GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL | Secretario | 11/03/2013 | |
SERVEIS INTEGRALS VACARISSES SL | Administrador Solidario | 01/03/2011 | |
FINQUES VACARISSES SL | Administrador Solidario | 01/03/2011 | |
IDEA FACTORY WORLD SL | Administrador | 06/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARRIDO RODRIGUEZ PABLO ELISEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO RODRIGUEZ PABLO ELISEO
Empresa: GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Liquidador
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 11 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Empresa: GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Administrador Unico
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
Liquidador
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 11 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Empresa: GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Administrador Unico
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 10 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Empresa: GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Consejero Delegado
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Consejero
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 95, S 8, H B 262172, I/A 9 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Empresa: IDEA FACTORY WORLD SL
Liquidador
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 209, S 8, H B 157494, I/A 6 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Empresa: IDEA FACTORY WORLD SL
Administrador Unico
Liquidador
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
REPR.143 RRM
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 209, S 8, H B 157494, I/A 6 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Empresa: GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Consejero Delegado
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Consejero
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Mahugo Lopez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 94, S 8, H B 262172, I/A 8 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Empresa: GESTION PATRIMONIAL REUNIDA SL
Secretario
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35282 , F 94, S 8, H B 262172, I/A 8 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Empresa: FINQUES VACARISSES SL
Administrador Solidario
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Pujol Fernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38609 , F 205, S 8, H B 328562, I/A 3 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: SERVEIS INTEGRALS VACARISSES SL
Administrador Solidario
- Garrido Rodriguez Pablo Eliseo
- Gonzalez Argudin Walter Manuel
- Pujol Fernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35873 , F 100, S 8, H B 269233, I/A 5 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
VER MAS ACTOS
Información de GARRIDO RODRIGUEZ PABLO ELISEO
Mostramos los datos de GARRIDO RODRIGUEZ PABLO ELISEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO RODRIGUEZ PABLO ELISEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos