GESTION DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ancora, 40
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD SL
CIF B85010643
Actividad Edición de revistas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTION DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aban Fuster Ramon | Apoderado | 15/10/2014 | 05/12/2017 |
Breid Wolker | Consejero | 27/06/2012 | 05/12/2017 |
Camero Llanos Jose | Apoderado | 15/10/2014 | 05/12/2017 |
Galan Garcia Juan Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2017 | 05/12/2017 |
Galan Garcia Juan Francisco | Liquidador Solidario | 05/12/2017 | 05/12/2017 |
Galan Garcia Juan Francisco | Consejero | 22/05/2017 | 05/12/2017 |
Gomez Rodriguez Cristina | Apoderado | 15/10/2014 | 05/12/2017 |
Martinez Millet Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2017 | 05/12/2017 |
Martinez Millet Carlos | Apoderado | 15/10/2014 | 05/12/2017 |
Meyer Stefan | Secretario No Consejero | 22/05/2017 | 05/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 225, S 8, H M 431745, I/A 31 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 225, S 8, H M 431745, I/A 31 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 225, S 8, H M 431745, I/A 31 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 225, S 8, H M 431745, I/A 31 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 223, S 8, H M 431745, I/A 30 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 223, S 8, H M 431745, I/A 30 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 223, S 8, H M 431745, I/A 29 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 223, S 8, H M 431745, I/A 29 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 222, S 8, H M 431745, I/A 28 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 222, S 8, H M 431745, I/A 27 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-28