ARIÑO BARRERA MARTA
Informe ejecutivo de ARIÑO BARRERA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 41
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE ARIÑO BARRERA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL PINOLIA SL | Administrador Unico | 18/12/2023 | |
DINELIA TRADE SL | Apoderado Solidario | 09/06/2021 | |
ZINET MEDIA GLOBAL SL | Administrador Unico | 04/08/2020 | |
ZINET CONTENT SOUL SL | Administrador Unico | 13/07/2020 | |
ZINET CONTENT SOUL SL | Socio Unico | 13/07/2020 |
VINCULACIONES DE ARIÑO BARRERA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIÑO BARRERA MARTA
Empresa: EDITORIAL PINOLIA SL
Administrador Unico
- Ariño Barrera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41435 , F 135, S 8, H M 734240, I/A 7 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: DINELIA TRADE SL
Apoderado Solidario
- Ariño Barrera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47710 , F 151, S 8, H B 560124, I/A 3 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: EDITORIAL PINOLIA SL
Administrador Unico
- Ariño Barrera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41435 , F 133, S 8, H M 734240, I/A 3 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Empresa: ZINET MEDIA LICENSING SL
Administrador Unico
- Ariño Barrera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17169 , F 193, S 8, H M 108221, I/A 87 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: ZINET MEDIA LICENSING SL
Consejero Delegado
- Ariño Barrera Marta
Consejero
- Ariño Barrera Marta
- Franco Lopez Carlos
- Hispano Alemana De Finanzas E Inversiones En Capit
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17169 , F 193, S 8, H M 108221, I/A 87 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: EDITORIAL PINOLIA SL
Administrador Unico
- Ariño Barrera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41435 , F 131, S 8, H M 734240, I/A 1 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: ZINET MEDIA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Ariño Barrera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15864 , F 164, S 8, H M 80529, I/A 73 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: ZINET MEDIA GLOBAL SL
Consejero Delegado
- Ariño Barrera Marta
Consejero
- Ariño Barrera Marta
- Franco Lopez Carlos
- Hispano Alemana De Finanzas E Inversiones En Capit
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15864 , F 164, S 8, H M 80529, I/A 73 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: ZINET MEDIA TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Ariño Barrera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 186, S 8, H M 119538, I/A 34 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: ZINET MEDIA TECHNOLOGY SL
Consejero Delegado
- Ariño Barrera Marta
Consejero
- Ariño Barrera Marta
- Franco Lopez Carlos
- Hispano Alemana De Finanzas E Inversiones En Capit
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 186, S 8, H M 119538, I/A 34 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
VER MAS ACTOS
Información de ARIÑO BARRERA MARTA
Mostramos los datos de ARIÑO BARRERA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIÑO BARRERA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos