ROMETSCH ANDREA
Informe ejecutivo de ROMETSCH ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMETSCH ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPORT LIFE IBERICA SA | Consejero | 01/10/2015 | 27/11/2018 |
GESTION DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD SL | Consejero | 18/08/2015 | 05/12/2017 |
GESTION DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD SL | Liquidador Solidario | 05/12/2017 | 05/12/2017 |
GESTION DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD SL | Presidente | 22/05/2017 | 05/12/2017 |
VINCULACIONES DE ROMETSCH ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMETSCH ANDREA
Empresa: MOTORPRESS IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30164 , F 144, S 8, H M 217392, I/A 83 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Liquidador Solidario
- Galan Garcia Juan Francisco
- Rometsch Andrea
- Wandosell Alcina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 225, S 8, H M 431745, I/A 31 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-28
Consejero
- Galan Garcia Juan Francisco
- Rometsch Andrea
- Wandosell Alcina Maria
Presidente
- Rometsch Andrea
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 225, S 8, H M 431745, I/A 31 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-28
Consejero
Presidente
- Rometsch Andrea
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 223, S 8, H M 431745, I/A 29 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Empresa: MOTORPRESS IBERICA SA
Consejero
- Rometsch Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30164 , F 141, S 8, H M 217392, I/A 80 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Consejero
- Rometsch Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24034 , F 222, S 8, H M 431745, I/A 27 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-28
Información de ROMETSCH ANDREA
Mostramos los datos de ROMETSCH ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMETSCH ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos