GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Liverpool, 19
Código Postal 28925
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
CIF B86497203
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
Fecha de Constitución 01/08/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pascual Trilla Jesus
VINCULACIONES DE GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Ramos Carina | Liquidador | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
Pascual Trilla Jesus | Socio Unico | 01/07/2013 | 17/06/2024 |
Pascual Trilla Jesus | Administrador Unico | 27/06/2013 | 17/06/2024 |
Pascual Trilla Jesus | Administrador Solidario | 20/06/2013 | 27/06/2013 |
Seguro Jurado Juan Carlos | Administrador Solidario | 20/06/2013 | 27/06/2013 |
ACTOS BORME DE GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561867, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561867, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561867, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561867, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 61, S 8, H M 561867, I/A 3 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 61, S 8, H M 561867, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 61, S 8, H M 561867, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 61, S 8, H M 561867, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 59, S 8, H M 561867, I/A 1 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Dirección:C/ LIVERPOOL 19 - LOCAL (ALCORCON)
Comienzo de operaciones:01/08/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:suministro y comercialización de materias primas, derivados, bienes de equipo, de toda clase de vehículos y maquinarias, de elementos de la construcción, de equipamiento hotelero u hostelería así como de servicios de montajey/o suministro de equipos y componentes de climatización
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 59, S 8, H M 561867, I/A 1 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28