PASCUAL TRILLA JESUS
Informe ejecutivo de PASCUAL TRILLA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL TRILLA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS CONSOLIDADOS ACTIVOS SL | Socio Unico | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE PASCUAL TRILLA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL TRILLA JESUS
Empresa: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Administrador Unico
- Pascual Trilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 561867, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: PROYECTOS CONSOLIDADOS ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Pascual Trilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 4, S 8, H M 557087, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: PROYECTOS CONSOLIDADOS ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Pascual Trilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 3, S 8, H M 557087, I/A 2 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: PROYECTOS CONSOLIDADOS ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Pascual Trilla Jesus
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 3, S 8, H M 557087, I/A 2 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: PROYECTOS CONSOLIDADOS ACTIVOS SL
Socio Único
- Pascual Trilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 3, S 8, H M 557087, I/A 2 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Socio Único
- Pascual Trilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 61, S 8, H M 561867, I/A 3 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Empresa: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Administrador Unico
- Pascual Trilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 61, S 8, H M 561867, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Empresa: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Administrador Solidario
- Pascual Trilla Jesus
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 61, S 8, H M 561867, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Empresa: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Administrador Solidario
- Pascual Trilla Jesus
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 59, S 8, H M 561867, I/A 1 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Empresa: PROYECTOS CONSOLIDADOS ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Pascual Trilla Jesus
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 1, S 8, H M 557087, I/A 1 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-28
Información de PASCUAL TRILLA JESUS
Mostramos los datos de PASCUAL TRILLA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL TRILLA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos