SEGURO JURADO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de SEGURO JURADO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEGURO JURADO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C G D INDELAIR SL | Administrador Unico | 16/03/2012 |
VINCULACIONES DE SEGURO JURADO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGURO JURADO JUAN CARLOS
Empresa: PROYECTOS CONSOLIDADOS ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Pascual Trilla Jesus
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 3, S 8, H M 557087, I/A 2 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Administrador Solidario
- Pascual Trilla Jesus
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 61, S 8, H M 561867, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Empresa: GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS SL
Administrador Solidario
- Pascual Trilla Jesus
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31218 , F 59, S 8, H M 561867, I/A 1 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Empresa: PROYECTOS CONSOLIDADOS ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Pascual Trilla Jesus
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 1, S 8, H M 557087, I/A 1 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-28
Empresa: C G D INDELAIR SL
Administrador Unico
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20167 , F 131, S 8, H M 356105, I/A 4 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Empresa: C G D INDELAIR SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Alamo Valentin
- Seguro Jurado Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20167 , F 131, S 8, H M 356105, I/A 4 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Información de SEGURO JURADO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de SEGURO JURADO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGURO JURADO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos