GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pompeu Fabra, 50
Código Postal 08840
Municipio Viladecans
Provincia Barcelona
Razón Social GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
CIF B62409370
Capital Social 490200.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ruiz Novella Carles
Auditor AUREN AUDITORS BCN SLP
VINCULACIONES DE GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN AUDITORS BCN SLP | Auditor | 06/03/2009 | 05/03/2014 |
AUREN AUDITORS BCN SLP | Auditor | 12/01/2012 | 05/03/2014 |
AUREN AUDITORS BCN SLP | Auditor | 13/02/2013 | 05/03/2014 |
Gimeno Berne Carmen | Consejero Delegado | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
Gimeno Berne Carmen | Consejero | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
Guerrero Garcia Joaquin | Consejero | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
Medina Mancebo Orenci | Consejero | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
Medina Mancebo Orenci | Consejero Delegado | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
Ruiz Novella Carles | Presidente | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
Ruiz Novella Carles | Consejero | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 45, S 8, H B 233173, I/A 30 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-08
Capital Anterior: | 479.700,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 490.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 43, S 8, H B 233173, I/A 29 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 43, S 8, H B 233173, I/A 28 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
- PERDIDA DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 42, S 8, H B 233173, I/A 27 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Capital Anterior: | 165.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 314.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 479.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 190,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 42, S 8, H B 233173, I/A 27 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 41, S 8, H B 233173, I/A 26 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 41, S 8, H B 233173, I/A 25 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33696 , F 168, S 8, H B 233173, I/A 24 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33696 , F 168, S 8, H B 233173, I/A 24 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08