MEDINA MANCEBO ORENCI
Informe ejecutivo de MEDINA MANCEBO ORENCI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MEDINA MANCEBO ORENCI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL | Consejero | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL | Consejero Delegado | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA SL | Consejero | 21/12/2011 | |
VILADECANS QUALITAT SL | Consejero | 06/05/2009 |
VINCULACIONES DE MEDINA MANCEBO ORENCI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA MANCEBO ORENCI
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39492 , F 207, S 8, H B 31666, I/A 46 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Empresa: GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
Consejero Delegado
- Gimeno Berne Carmen
- Medina Mancebo Orenci
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 41, S 8, H B 233173, I/A 25 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Empresa: GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
Consejero
- Gimeno Berne Carmen
- Guerrero Garcia Joaquin
- Medina Mancebo Orenci
- Ruiz Novella Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33696 , F 168, S 8, H B 233173, I/A 24 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Empresa: VILADECANS QUALITAT SL
Consejero
- Medina Mancebo Orenci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37997 , F 114, S 8, H B 268056, I/A 12 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-08
Información de MEDINA MANCEBO ORENCI
Mostramos los datos de MEDINA MANCEBO ORENCI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA MANCEBO ORENCI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos