GIMENO BERNE CARMEN
Informe ejecutivo de GIMENO BERNE CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIMENO BERNE CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILADECANS QUALITAT SL | Consejero | 21/01/2015 | 10/11/2015 |
GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL | Consejero Delegado | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL | Consejero | 21/12/2011 | 05/03/2014 |
VINCULACIONES DE GIMENO BERNE CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO BERNE CARMEN
Empresa: VILADECANS QUALITAT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 125, S 8, H B 268056, I/A 31 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Empresa: VILADECANS QUALITAT SL
Consejero
- Gimeno Berne Carmen
- Sigler Navarro Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 123, S 8, H B 268056, I/A 26 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Empresa: GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
Consejero Delegado
- Gimeno Berne Carmen
- Medina Mancebo Orenci
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 41, S 8, H B 233173, I/A 25 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Empresa: GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
Consejero
- Gimeno Berne Carmen
- Guerrero Garcia Joaquin
- Medina Mancebo Orenci
- Ruiz Novella Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33696 , F 168, S 8, H B 233173, I/A 24 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Empresa: GESTIO D'APARCAMENTS VILADECANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33696 , F 168, S 8, H B 233173, I/A 24 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Información de GIMENO BERNE CARMEN
Mostramos los datos de GIMENO BERNE CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO BERNE CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos