ALLTERRA IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via de las Dos Castillas, Km. 33
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALLTERRA IBERICA SL
CIF B85513273
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 14/08/2008
Nombres Anteriores
- GEOTRONICS SOUTHERN EUROPE SL
VINCULACIONES DE ALLTERRA IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALLTERRA IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRABE INTEGRA SL | Apoderado | 22/07/2020 | 16/11/2021 |
Bahri Rajat | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2009 | 16/11/2021 |
Berglund Steven Walter | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2009 | 16/11/2021 |
Bonilla Anguiano Iñigo | Liquidador | 30/12/2020 | 16/11/2021 |
Huey Iii John Ernest | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2009 | 16/11/2021 |
Kirkland James Anthony | Representante | 03/02/2009 | 16/11/2021 |
Shepard Julie Ann | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2009 | 16/11/2021 |
Snijders Antonius Bastiaan Maria | Representante | 03/02/2009 | 16/11/2021 |
Trimble Europe Bv | Apoderado Solidario | 03/02/2009 | 16/11/2021 |
Van Kollenburg Wilhelmus Johannes Adrianus | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2009 | 16/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALLTERRA IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 190, S 8, H M 468915, I/A 10 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 9 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
- VIA DE LAS DOS CASTILLAS Km 33 Esc.E7 2 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 9 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 9 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 9 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 9 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 8 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 8 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 188, S 8, H M 468915, I/A 7 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: GEOTRONICS SOUTHERN EUROPE SL
- ALLTERRA IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 188, S 8, H M 468915, I/A 6 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28