ZIRPEL DENEGRI CLAUDIA-ALICIA
Informe ejecutivo de ZIRPEL DENEGRI CLAUDIA-ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZIRPEL DENEGRI CLAUDIA-ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLTERRA IBERICA SL | Apoderado | 11/02/2015 | 30/12/2020 |
ALLTERRA IBERICA SL | Apoderado | 22/07/2020 | 30/12/2020 |
ALLTERRA IBERICA SL | Apoderado | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE ZIRPEL DENEGRI CLAUDIA-ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZIRPEL DENEGRI CLAUDIA-ALICIA
Empresa: ALLTERRA IBERICA SL
Apoderado
- Zirpel Denegri Claudia-alicia
- Zirpel Denegri Claudia-alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 9 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Empresa: ALLTERRA IBERICA SL
Apoderado
- ARRABE INTEGRA SL
- Zirpel Denegri Claudia-alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 189, S 8, H M 468915, I/A 8 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: GEOTRONICS SOUTHERN EUROPE SL
Apoderado
- Zirpel Denegri Claudia-alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 187, S 8, H M 468915, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Información de ZIRPEL DENEGRI CLAUDIA-ALICIA
Mostramos los datos de ZIRPEL DENEGRI CLAUDIA-ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZIRPEL DENEGRI CLAUDIA-ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos