GAS NATURAL WIND 6 SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GAS NATURAL WIND 6 SL
CIF B64657091
Capital Social 133006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 04/09/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GAS NATURAL WIND 6 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAS NATURAL WIND 6 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcantara Bravo Macarena | Apoderado Solidario | 26/05/2015 | 14/11/2016 |
Auffray Garcia Sergio | Apoderado Solidario | 19/12/2014 | 14/11/2016 |
Barrionuevo Huelamo Marta | Apoderado Solidario | 26/05/2015 | 14/11/2016 |
Berenguer Marsal Enrique | Apoderado | 24/11/2009 | 14/11/2016 |
Buey Casaus Eduardo | Consejero | 30/07/2015 | 14/11/2016 |
Buey Casaus Eduardo | Secretario | 10/11/2010 | 14/11/2016 |
Buey Casaus Eduardo | Consejero | 10/11/2010 | 14/11/2016 |
De La Cuadra Moya Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2015 | 14/11/2016 |
Felip Font Joan | Apoderado | 24/11/2009 | 14/11/2016 |
Fort Laborda Enrique | REPR.143 RRM | 14/11/2016 | 14/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GAS NATURAL WIND 6 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 174, S 8, H B 355665, I/A 16 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 174, S 8, H B 355665, I/A 16 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 174, S 8, H B 355665, I/A 16 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 174, S 8, H B 355665, I/A 15 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 174, S 8, H B 355665, I/A 15 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 172, S 8, H B 355665, I/A 14 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 172, S 8, H B 355665, I/A 14 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 172, S 8, H B 355665, I/A 13 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 172, S 8, H B 355665, I/A 12 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 171, S 8, H B 355665, I/A 11 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08